Renseignements sur vbarchitekten. ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de vbarchitekten. ag
- vbarchitekten. ag a son siège social à Thun et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 8 personnes.
- Le 28.09.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-448.463.636.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Simon Wolfensberger,
Sabrina Iseli,
Borce Trendafilov,
Jürg Christoph Haller,
Manja Luther
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.049.876-9
IDE/TVA
CHE-448.463.636
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Reoplan Treuhand AG | Bern | 27.01.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Thun | 08.07.2011 | 26.01.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Viktor Burri AG Architekten
- K11 Beteiligungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour vbarchitekten. ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005299960, Registre du commerce Berne, (36)
vbarchitekten. ag, in Thun, CHE-448.463.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260473).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Simon, von Bauma, in Sumiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: HR02-1005260473, Registre du commerce Berne, (36)
vbarchitekten. ag, in Thun, CHE-448.463.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertenleib, Michaela, von Heimiswil, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Sabrina, von Lützelflüh, in Höfen b. Thun (Stocken-Höfen), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: HR02-1004951856, Registre du commerce Berne, (36)
Viktor Burri AG Architekten, in Thun, CHE-448.463.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685925).
Statutenänderung:
28.07.2020.
Firma neu:
vbarchitekten. ag.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Thomas, von Treiten, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.