Renseignements sur Vauvillers S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vauvillers S.A.
- Vauvillers S.A. est active dans le secteur «Services fiduciaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bevaix.
- La direction de l’entreprise Vauvillers S.A. est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 03.08.1925.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 11.06.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton NE sous l’IDI CHE-105.860.996.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Claire Anna Marguerite Nicolas-Gassman,
Patrick Charles Albert Gassmann,
Alain Gassmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Claire Anna Marguerite Nicolas-Gassman,
Patrick Charles Albert Gassmann,
Alain Gassmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.08.1925
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Grande Béroche
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.002.554-5
IDE/TVA
CHE-105.860.996
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestion des biens de Monsieur René Gassmann, à Bevaix, impliquant la construction, location, achat et vente d'immeubles; opérations financières, et ce en son nom et pour son compte ou au nom et pour le compte de son mandant.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Vauvillers SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vauvillers S.A.
Numéro de publication: HR02-1005215363, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Vauvillers S.A., à La Grande Béroche, CHE-105.860.996 (FOSC du 10.06.2020, p. 0/1004907628). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 500, nominatives.
Numéro de publication: HR02-1004907628, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Vauvillers S.A., à La Grande Béroche, CHE-105.860.996 (FOSC du 21.03.2019, p. 0/1004593401). Gassmann Gertrud n'est plus membre du conseil d'adminsitration;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Gassmann Alain, maintenant domicilié à Savièse, président, Gassmann Patrick Charles Albert, à Muri bei Bern, et Nicolas-Gassman Claire Anna Marguerite, à La Grande Béroche, tous deux de La Baroche, lesquels signent collectivement à deux.
Nouvelle adresse:
Bevaix, rue Adolphe-Ribaux 7, 2022 Bevaix.
Numéro de publication: HR02-1004593401, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Vauvillers S.A., à La Grande Béroche, CHE-105.860.996 (FOSC du 15.01.2018, p. 0/3989935). La procuration de Nussbaumer Josiane Thérèse est radiée. Gassmann Alain, maintenant domicilié à La Grande Béroche, membre et président du conseil d'administration, signe désormais individuellement. Gassmann Gertrud est maintenant domiciliée à La Grande Béroche.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.