Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Brero & Co. AG
Alleestrasse 25
2503 Biel/Bienne
Renseignements sur U21 Beteiligungen AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.01.2016
Radiation du registre du commerce
15.06.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.066.028-1
IDE/TVA
CHE-316.391.736
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen, das Ausführen von Managementaufgaben sowie den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Überbauung, das Halten und die Veräusserung von Immobilien sowie Projektentwicklungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour U21 Beteiligungen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005495862, Registre du commerce Berne, (36)
U21 Beteiligungen AG, in Biel/Bienne, CHE-316.391.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913809). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Brero & Co. AG, in Biel/Bienne (CHE-108.008.721), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2913809, Registre du commerce Berne, (36)
U21 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-316.391.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2632749).
Statutenänderung:
14.06.2016.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o Brero & Co. AG, Alleestrasse 25, 2503 Biel/Bienne.
Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Zürich und Reitnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Herbert, von Geltwil, in Gerolfingen (Täuffelen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Markus, von Geltwil, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Sandra, von Geltwil, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2632749, Registre du commerce Berne, (36)
U21 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-316.391.736, c/o Forum für Treuhand AG, Bahnhofstrasse 94, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen, das Ausführen von Managementaufgaben sowie den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Überbauung, das Halten und die Veräusserung von Immobilien sowie Projektentwicklungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 25.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Zürich und Reitnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.