Adresse
c/o Martina Stefanie Leuthold
Crestannes 7
7270 Davos Platz
Renseignements sur TSP - Translations GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TSP - Translations GmbH
- TSP - Translations GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Services de traduction. Le siège social se trouve à Davos Platz.
- L’entreprise a été fondée en 21.02.2011 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 21.01.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce GR avec l’IDI CHE-137.163.097.
Direction (2)
Organe de gestion
Martina Stefanie Leuthold Lehmann,
Patrizia Antonia Charlotte Spelzini
les plus récents personnes habilitée à signer
Martina Stefanie Leuthold Lehmann,
Patrizia Antonia Charlotte Spelzini
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Davos
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.002.937-9
IDE/TVA
CHE-137.163.097
Secteur
Services de traduction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Übersetzungsbüros; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TSP - Translations GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005386768, Registre du commerce Grisons
TSP - Translations GmbH, in St. Moritz, CHE-137.163.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922592).
Statutenänderung:
14.01.2022.
Sitz neu:
Davos.
Domizil neu:
c/o Martina Stefanie Leuthold, Crestannes 7, 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spelzini-Huser, Margrit, von Sagogn, in St. Moritz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Martina Stefanie, von Davos, in Davos, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6922592, Registre du commerce Grisons, (350)
TSP - Translations GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.002.937-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 8, Publ. 6050554).
Domizil neu:
c/o RBT AG , Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz.
Numéro de publication: 6050554, Registre du commerce Grisons, (350)
TSP - Translations GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.002.937-9, c/o RBT AG, Via Mulin 4, 7500 St. Moritz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2011.
Zweck:
Führung eines Übersetzungsbüros;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spelzini, Patrizia Antonia Charlotte, von Sagogn, in Costa Masnaga (IT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spelzini-Huser, Margrit, von Sagogn, in St. Moritz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.