Adresse
c/o educationsuisse
Alpenstrasse 26
3006 Bern
Renseignements sur Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing
- Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing de Bern est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- La direction de l’organisation Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing est composée de 6 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 30.08.2016.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 26.05.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-487.746.612.
- Exactement à cette adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: Auslandschweizer-Organisation, educationsuisse, Oeschger-Hintermann Stiftung der NHG.
Direction (6)
les plus récents membres du comité
Yvan Patrick Sprünglin,
Johann Oberson,
Romain Barrabas,
Urs Andreas Läuppi,
Barbara Anne Stäuble-Pümpin
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.08.2016
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.6.067.229-4
IDE/TVA
CHE-487.746.612
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt die Führung einer Schweizer Schule in Beijing auf der Grundlage des 'Bundesgesetzes über die Vermittlung schweizerischer Bildung im Ausland'.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005754573, Registre du commerce Berne, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, Verein (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guerrini Regazzoni, Maria Cristina, von Balerna, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble-Pümpin, Barbara, von Gelterkinden, in Wangen SZ, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift];
Barrabas, Romain, von Val-de-Ruz, in Boudry, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ins].
Numéro de publication: HR02-1005339988, Registre du commerce Berne, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639552).
Statutenänderung:
24.02.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Yan, chinesische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Houl, Pauline, französische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preisig, Ernst, von Hundwil, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprünglin, Yvan Patrick, von Zofingen, in Beijing (CN), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäuble-Pümpin, Barbara, von Gelterkinden, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Houston TX (US)];
Barrabas, Romain, von Val-de-Ruz, in Ins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Beijing (CN), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Guerrini Regazzoni, Maria Cristina, von Balerna, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberson, Johann, von Gibloux, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004639552, Registre du commerce Berne, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, Verein (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128347).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprünglin, Yvan Patrick, von Zofingen, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.