Renseignements sur Tobler Verwaltungs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tobler Verwaltungs AG
- Tobler Verwaltungs AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Sulgen.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 05.02.1929.
- Le 01.03.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-100.118.754.
- Entreprises avec la même adresse comme Tobler Verwaltungs AG: ETInvest AG, FABInvest AG, Frey Art & Solution KLG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1929
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sulgen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.006.008-8
IDE/TVA
CHE-100.118.754
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen an Gesellschaften sowie Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | <2004 | 08.03.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Tobler Verwaltungs AG.
- Böni Beteiligungs-AG
- Böni & Co AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tobler Verwaltungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005690445, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Tobler Verwaltungs AG, in Sulgen, CHE-100.118.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005286160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Anja, von Herisau, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Fabian, von Roggwil (TG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tobler, Peter [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Roggwil (TG), in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frei, Jakob, von Neckertal, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005286160, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Tobler Verwaltungs AG, in Sulgen, CHE-100.118.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005268197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Stephanie, von Appenzell, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Fabian, von Roggwil (TG), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos Dorf (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Anja, von Herisau, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005268197, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Tobler Verwaltungs AG, in Sulgen, CHE-100.118.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4105903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Ingeborg, von Roggwil TG, in Bischofszell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Peter [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Roggwil (TG), in Bischofszell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Tobler, Peter, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.