Renseignements sur TKB Medical AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TKB Medical AG
- TKB Medical AG avec son siège à Luzern est une Société anonyme du domaine «Commerce de biens de consommation». TKB Medical AG est actif.
- TKB Medical AG a été fondée le 03.03.1982.
- Le 06.01.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.245.047.
- Toutes les informations sur les 3 marques déposées par l'entreprise TKB Medical AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Angelica Ritter,
Mikako Sata,
Pius Johannes Moos,
Yasuhiko Sata
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.03.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.010.218-1
IDE/TVA
CHE-103.245.047
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung von Import- und Exportgeschäften, insbesondere mit medizinischen Geräten; Übernahme von Vertretungen und Kommissionsgeschäften; Beteiligungen; Durchführung von Management- und Controllingaufgaben; Finanzierung von zur gleichen Unternehmensgruppe gehörenden Gesellschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Beckmann Wirtschaftsberatung AG | Luzern | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- TKB Holding Ltd
- TKB Holding AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
TKB LaryngoMed | 25.04.2006 | actif | 50291/2006 |
ORTHOMED | 27.04.2004 | actif | 05478/2003 |
Dernières notifications FOSC pour TKB Medical AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005645502, Registre du commerce Lucerne, (100)
TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler];
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Vicenza (IT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler];
Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669)];
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005046310, Registre du commerce Lucerne, (100)
TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696294).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Vicenza (IT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler [bisher: in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler].
Numéro de publication: HR02-1004696294, Registre du commerce Lucerne, (100)
TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata];
Moos, Pius, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.