Renseignements sur THOLOS centre médical SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de THOLOS centre médical SA
- THOLOS centre médical SA est active dans le secteur «Exploitation des cabinets médicaux et dentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Corminboeuf.
- La direction de l’entreprise THOLOS centre médical SA qui a été fondée le 14.12.2015, se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-163.198.196.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Clinique Algea SA, Pharmacie de Corminboeuf SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Virginie Sévrine Meunier-Pfister,
Marco Antonio Giacomo Maria Gamba
les plus récents personnes habilitée à signer
Virginie Sévrine Meunier-Pfister,
Catherine Tinguely-Noser,
Marco Antonio Giacomo Maria Gamba
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Corminboeuf
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.559.676-9
IDE/TVA
CHE-163.198.196
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un centre médical et toutes activités médicales et paramédicales, notamment le développement et la mise à disposition de cabinets médicaux et paramédicaux ainsi que toutes activités en relation directe ou indirecte avec le but principal (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- THOLOS medizinisches Zentrum AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour THOLOS centre médical SA
Numéro de publication: HR02-1005776536, Registre du commerce Fribourg, (217)
THOLOS centre médical SA, à Corminboeuf, CHE-163.198.196 (FOSC du 10.01.2023, p. 0/1005648487).
Personne radiée:
Morand Philippe, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005648487, Registre du commerce Fribourg, (217)
THOLOS centre médical SA, à Corminboeuf, CHE-163.198.196 (FOSC du 25.04.2022, p. 0/1005457489).
Personnes radiées:
Dällenbach Jérôme, administrateur, sans signature;
Fumeaux Thierry François, administrateur, sans signature;
Gamba Léonard Basile Mateo, administrateur, sans signature;
Robin Gérald, administrateur, secrétaire, sans signature;
Maes Hannah, directrice générale, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Meunier-Pfister Virginie Sévrine, procuration collective à deux, maintenant administratrice, vice-présidente, signature collective à deux, ne signe pas avec Morand Philippe;
Morand Philippe, administrateur, vice-président, signature collective à deux, maintenant administrateur, secrétaire, signature collective à deux, ne signe pas avec Meunier-Pfister Virginie Sévrine.
Numéro de publication: HR02-1005457489, Registre du commerce Fribourg, (217)
THOLOS centre médical SA, à Corminboeuf, CHE-163.198.196 (FOSC du 10.09.2019, p. 0/1004713039).
Personnes radiées:
Grognuz François Louis Léonce, administrateur, président, signature collective à deux;
Girard Olivier Louis, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Gamba Marco Antonio Giacomo Maria, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Morand Philippe, de Le Pâquier FR, à Villars-sur-Glâne, administrateur, vice-président, signature collective à deux;
Robin Gérald, de Semsales, à Broc, administrateur, secrétaire, sans signature;
Dällenbach Jérôme, de Zürich, à Marsens, administrateur, sans signature;
Fumeaux Thierry François, de Conthey, à Trélex, administrateur, sans signature;
Gamba Léonard Basile Mateo, de Mendrisio, à Fribourg, administrateur, sans signature;
Maes Hannah, de Bulle, à Gruyères, directrice générale, signature collective à deux;
Meunier-Pfister Virginie Sévrine, de Genève, à Corminboeuf, procuration collective à deux;
Tinguely-Noser Catherine, de La Roche, à Marly, procuration collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.