Renseignements sur tesa tape Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de tesa tape Schweiz AG
- tesa tape Schweiz AG avec son siège à Urdorf est une Société anonyme du domaine «Autres commerces avec des biens divers». tesa tape Schweiz AG est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 17.08.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- tesa tape Schweiz AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-172.686.595.
- Exactement à cette adresse il existe 19 autres entreprises actives. Cela comprend: Allane Mobility Consulting AG, Allane Schweiz AG, Aregger Elektro Urdorf AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.03.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Urdorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.033.944-0
IDE/TVA
CHE-172.686.595
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Selbsklebeprodukten, Klebe- und Verpackungsgeräten sowie weiteren Produkten von Konzern- und Drittliferanten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 25.03.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- tesa tape Schweiz Ltd
- tesa tape Schweiz SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour tesa tape Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005272036, Registre du commerce Zurich, (20)
tesa tape Schweiz AG, in Urdorf, CHE-172.686.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebbeken, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischmuth, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005127977, Registre du commerce Zurich, (20)
tesa tape Schweiz AG, in Urdorf, CHE-172.686.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960451).
Statutenänderung:
05.03.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004960451, Registre du commerce Zurich, (20)
tesa tape Schweiz AG, in Urdorf, CHE-172.686.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Christoph, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grobe, Claus Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebbeken, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Felix, von Pfäffikon, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bourquin, André, von Sonvilier, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.