Renseignements sur Terroirs et saveurs Catering SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Terroirs et saveurs Catering SA
- Terroirs et saveurs Catering SA a son siège social à Glovelier, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 25.05.2009.
- L’entreprise Terroirs et saveurs Catering SA est inscrite sous l’IDI CHE-101.919.343.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.07.1963
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glovelier
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.000.219-4
IDE/TVA
CHE-101.919.343
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Restauration et prestations culinaires à l'extérieur (catering). La société peut exploiter également des prestations hôtelières (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Mahon Sàrl | Delémont | <2004 | 24.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Forlani SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Terroirs et saveurs Catering SA
Numéro de publication: 5034212, Registre du commerce Jura, (670)
Rectificatif de l'inscription du journal no. 546 du 06.05.2009, publié dans la FOSC no. 90 du 12.05.2009, p. 10. Terroirs et saveurs Catering SA, à Glovelier, CH-670.3.000.219-4, Société anonyme (FOSC no 90 du 12.05.2009, p. 10, publ. 5014132).
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Mahon Sàrl, Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: 5014132, Registre du commerce Jura, (670)
Forlani S.A., à Glovelier, CH-670.3.000.219-4, Société anonyme (FOSC no 123 du 01.07.2003, p. 10, publ. 1060282).
Modification des statuts:
15.04.2009.
Nouvelle raison sociale:
Terroirs et saveurs Catering SA.
Nouvelle adresse:
Rue de la Gare 18, 2855 Glovelier.
Nouveau but:
Restauration et prestations culinaires à l'extérieur (catering). La société peut exploiter également des prestations hôtelières (cf. statuts pour but complet). Abrogation, selon l'art. 628 al. 4 CO, des dispositions relatives aux apports en nature. [précédemment: Apport d'une partie de l'A + P de 'Les Fils d'Angelo Forlani': actif net: CHF 70'350.70, dont CHF 50'000.- imputés sur le capital-actions.].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel, sinon FOSC. Selon déclaration du conseil d'administration du 15.04.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personnes et signatures radiées:
Forlani, René, de Sala Capriasca, à Glovelier, président, avec signature individuelle;
Forlani, Chantal, de Sala Capriasca, à Glovelier, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Forlani, José, de Sala Capriasca, à Glovelier, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1060282, Registre du commerce Jura, (670)
Forlani S.A., à Glovelier, Entreprendre tous travaux du bâtiment, rénovation d'immeubles, plâtrerie, gypserie, peinture, revêtements, Société anonyme (FOSC no 7 du 13.01.1998, p. 226).
Personne et signature radiée:
Forlani, Arthur, de Sala Capriasca, à Glovelier, vice-président, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.