Adresse
c/o Ville du Locle, service des finances
Avenue du Technicum 21
2400 Le Locle
Renseignements sur Téléski Le Locle-Sommartel SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Téléski Le Locle-Sommartel SA
- Téléski Le Locle-Sommartel SA est actuellement actif et est dans le secteur Transport routier de personnes et marchandises. Le siège social se trouve à Le Locle.
- La direction de l’entreprise Téléski Le Locle-Sommartel SA qui a été fondée le 09.09.1966, se compose de 5 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 08.12.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-108.790.754.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Anthony von Allmen,
Michaël Berly,
Jean-Daniel Schindelholz,
Cédric Michel Dupraz,
Michel-Gilbert-Emile Gremaud
les plus récents personnes habilitée à signer
Anthony von Allmen,
Michaël Berly,
Jean-Daniel Schindelholz,
Cédric Michel Dupraz,
Michel-Gilbert-Emile Gremaud
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.1966
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Locle
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.008.234-2
IDE/TVA
CHE-108.790.754
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction et exploitation d'un téléski reliant la Combe-Jeanneret à Sommartel ainsi que le développement de la pratique du ski dans la région du Locle.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | 30.01.2018 | 19.05.2020 | |
Rolf Graber, Fiduciaire-Gérance | Le Locle | 24.01.2013 | 29.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Téléski Le Locle-Sommartel SA
Numéro de publication: HR02-1005905627, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Téléski Le Locle-Sommartel S.A., Le Locle, CHE-108.790.754 (FOSC du 20.05.2020, p. 0/1004894103). de la Reussille Denis, jusqu'ici président, et Dubois Claude Henri, jusqu'ici secrétaire, ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Berly Michaël, de Luzern, à Le Locle, président, et von Allmen Anthony, de La Chaux-de-Fonds, à Le Locle, secrétaire, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004894103, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Téléski Le Locle-Sommartel S.A., Le Locle, CHE-108.790.754 (FOSC du 30.01.2018, p. 0/4024305). Les 500 actions de CHF 100, nominatives, sont désormais liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 10.12.2019. "Société Fiduciaire Vigilis S.A." CHE-102.360.639) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 28.04.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 4024305, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Téléski Le Locle-Sommartel S.A., Le Locle, CHE-108.790.754 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Häsler Charles-Eric et Jean-Mairet Patricia ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Dubois Claude Henri, de et à Le Locle, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. Schindelholz Jean-Daniel, de Marbach (LU), à Le Locle, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire. 'Rolf Graber, Fiduciaire-Gérance' (CH-645.1.000.941-4) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
'Société Fiduciaire Vigilis S.A.' CHE-102.360.639), à La chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse:
avenue du Technicum 21, c/o Ville du Locle, service des finances, 2400 Le Locle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.