Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Tele Comm Sportservice AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.1990
Radiation du registre du commerce
02.03.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dübendorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.926.080-7
IDE/TVA
CHE-106.541.281
Secteur
Téléphone et télécommunication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Gesamtbetreuung von Veranstaltungen verschiedenster Art, vor allem Sportveranstaltungen, vorwiegend auf dem Gebiet der Telekommunikation. Im weiteren übernimmt sie Planung, Aufbau, Betrieb und Reparaturen von Geräten und der Telekommunikationsnetze, vermietet und handelt mit Telekommunikationsgeräten aller Art. Ferner erteilt sie Ausbildung sowie Kurse und bietet Dienstleistungen aller Art für die Organisation von Grossanlässen an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, veräussern und belasten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berater & Partner AG | Luzern | 06.04.2009 | 01.03.2015 | |
Redlef GmbH | Luzern | 25.03.2004 | 05.04.2009 | |
Scherrer Partner Chur AG | Chur | <2004 | 24.03.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tele Comm Sportservice AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2017041, Registre du commerce Zurich, (20)
Tele Comm Sportservice AG, in Dübendorf, CHE-106.541.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 28, Publ. 5914988). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Riedel Communications Switzerland AG, in Zürich (CHE-115.707.267), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmeier, Kurt, von Möhlin, in Hütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Felder, Armin, von Littau, in Weiningen ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Roland, von Unterkulm, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eischet, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Roger, von Engelberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Riedel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5914988, Registre du commerce Zurich, (20)
Tele Comm Sportservice AG, in Dübendorf, CH-020.3.926.080-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 31, Publ. 5722204). [Folgende Geschäftsstellen werden im Handelsregister gelöscht:] [bisher: Weitere Adresse: Weidenweg 211, 3902 Brig-Glis VS.].[bisher: Weitere Geschäftsadresse: Moosstrasse 8a, 3322 Schönbühl.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Roland, von Unterkulm, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Dürrenäsch].
Numéro de publication: 5722204, Registre du commerce Zurich, (20)
Tele Comm Sportservice AG, in Dübendorf, CH-020.3.926.080-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 38, Publ. 4959450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauzet, Patrick, von Beringen, in Beringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.