Adresse
Via Aeroporto
6982 Agno
Filiales (1)
Renseignements sur Tarmac Aviation SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tarmac Aviation SA
- Tarmac Aviation SA est actuellement actif et est dans le secteur Autres services de transport. Le siège social se trouve à Agno.
- Tarmac Aviation SA a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.372.551.
- À la même adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: Air Ceresia SA, Air-Dynamic SA, Airport Gazebo SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Oscar Mario Crameri,
Alessandro Galli,
Andrea Marending,
Rolf Marending
les plus récents personnes habilitée à signer
Oscar Mario Crameri,
Alessandro Galli,
Andrea Marending,
Rolf Marending
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.07.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Agno
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-509.3.000.601-2
IDE/TVA
CHE-101.372.551
Secteur
Autres services de transport
But (Langue d'origine)
Esercitare un'attività che copra i bisogni di traffico aereo. Ha pure per scopo l'esercizio di un'attività di trasporto di persone, merce e materiali con elicottero ed inoltre l'esercizio di un'impresa di manutenzione, riparazione e istallazione di parti meccaniche, di impianti radio ed elettrici dell'aeronautica (avionica) e il commercio di aeromobili, accessori e attrezzature aeronautiche. La società può costituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese svizzere od estere, acquistare o fondare imprese dello stesso genere, nonché stipulare tutti i negozi ed i contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che si trovino comunque in relazione diretta o indiretta con il raggiungimento dello scopo stesso.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
S&A Tax & Audit SA | Lugano | 01.12.2023 |
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revifida SA | Lugano | 04.07.2019 | 30.11.2023 | |
Fidam Servizi SA | Chiasso | 11.05.2016 | 03.07.2019 | |
Massimo Tognola | Chiasso | 20.12.2006 | 10.05.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tarmac Aviation SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006086082, Registre du commerce Tessin, (501)
Tarmac Aviation SA, in Agno, CHE-101.372.551, società anonima (Nr. FUSC 8 del 12.01.2024, Pubbl. 1005933220).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Crameri, Oscar, da Poschiavo, in Monte Carasso (Bellinzona), presidente, con firma collettiva a due con Rolf Marending;
Marending, Rolf, da Dürrenroth, in Morbio Inferiore, delegato, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale];
Galli, Alessandro, da Isone, in Malvaglia (Serravalle), membro, con firma collettiva a due con Rolf Marending;
Marending, Andrea, da Dürrenroth, in Morbio Inferiore, membro, con firma collettiva a due con Rolf Marending.
Numéro de publication: HR02-1005933220, Registre du commerce Tessin, (501)
Tarmac Aviation SA, in Agno, CHE-101.372.551, società anonima (Nr. FUSC 234 del 01.12.2023, Pubbl. 1005899140).
Nuova succursale:
[radiati: Quinto (CHE-202.877.512)].
Numéro de publication: HR02-1005899140, Registre du commerce Tessin, (501)
Tarmac Aviation SA, in Agno, CHE-101.372.551, società anonima (Nr. FUSC 28 del 10.02.2021, Pubbl. 1005097302).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Revifida SA (CHE-107.885.949), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
S&A Tax & Audit SA (CHE-112.614.008) [ CH-514.3.029.622-6], in Lugano, ufficio di revisione.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.