Renseignements sur Tanklager Rothenburg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tanklager Rothenburg AG
- Tanklager Rothenburg AG à Rothenburg est une Société anonyme du domaine «Stockage et logistique». Tanklager Rothenburg AG est actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 18.08.2020.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Tanklager Rothenburg AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Steffen Siehler,
Jörg Biermann,
Daniel Raimund Bischof,
Roger Oser,
Urs Schmidli
les plus récents personnes habilitée à signer
Steffen Siehler,
Jörg Biermann,
Daniel Raimund Bischof,
Roger Oser,
Urs Schmidli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.04.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rothenburg
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.010.105-5
IDE/TVA
CHE-103.612.720
Secteur
Stockage et logistique
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Tankanlagen; Erwerb, Ueberbauung, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Küng Treuhand AG | Luzern | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tanklager Rothenburg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004959628, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tanklager Rothenburg AG, in Rothenburg, CHE-103.612.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streitzig, Alexander, von Binningen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siehler, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1004638626, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tanklager Rothenburg AG, in Rothenburg, CHE-103.612.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Dominik, von Au (SG), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biermann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1004521004, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tanklager Rothenburg AG, in Rothenburg, CHE-103.612.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hophan, Alexander, von Glarus Nord, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Köppel, Dominik, von Au (SG), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.