Renseignements sur Taber Finanz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Taber Finanz AG
- Taber Finanz AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Dallenwil.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 02.06.2008.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.04.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-114.331.099.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Creative Direct GmbH, Zahnarztpraxis Dallenwil AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.06.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dallenwil
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.032.203-6
IDE/TVA
CHE-114.331.099
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwerten sowie den Handel von und mit Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Sie kann alle damit zusammenhängenden Managementdienstleistungen erbringen und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-How erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
VATAR AG | Luzern | 21.05.2012 | 31.03.2015 | |
Honold Treuhand AG | Zürich | 06.06.2008 | 20.05.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Taber Finanz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005160817, Registre du commerce Nidwald, (150)
Taber Finanz AG, in Dallenwil, CHE-114.331.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103165).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwerten sowie den Handel von und mit Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Sie kann alle damit zusammenhängenden Managementdienstleistungen erbringen und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-How erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Peter, von Oberegg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi Schöllhammer, Ursula, von Glarus Nord, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005103165, Registre du commerce Nidwald, (150)
Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 722 vom 15.05.2012 Taber Finanz AG, in Dallenwil, CHE-114.331.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004711888).
Statutenänderung:
03.05.2012 [nicht: 03.04.2012].
Numéro de publication: HR02-1004711888, Registre du commerce Nidwald, (150)
Taber Finanz AG, in Dallenwil, CHE-114.331.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2075721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Barbara, von Luzern, in Emmetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Peter, von Oberegg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.