Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o René Gerber AG
Werkstrasse 35
3250 Lyss
Renseignements sur SyPri AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.03.2017
Radiation du registre du commerce
21.06.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.069.844-3
IDE/TVA
CHE-141.722.947
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SyPri AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006063390, Registre du commerce Berne, (36)
SyPri AG, in Lyss, CHE-141.722.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628960). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die René Gerber AG, in Lyss (CHE-102.402.396), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005628960, Registre du commerce Berne, (36)
SyPri AG, in Lyss, CHE-141.722.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404619).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.11.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 300'000.00 verrechnet, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Hans Rudolf, von Grub (AR), in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worben].
Numéro de publication: 3404619, Registre du commerce Berne, (36)
SyPri AG, in Lyss, CHE-141.722.947, c/o René Gerber AG, Werkstrasse 35, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Gegra Holding AG, in Lyss (CHE-112.147.538) zum Preis von höchstens CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Graf, Hans Rudolf, von Grub (AR), in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Raphael, von Bösingen, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Marc, von Seedorf (BE), in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.