Renseignements sur swisskebab production.ch ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de swisskebab production.ch ag
- swisskebab production.ch ag a son siège social à Wynau et est actif. Elle opère dans le domaine «Transformation de la viande et du poisson».
- swisskebab production.ch ag a été fondée le 28.02.2014.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.05.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-422.552.698.
- Entreprises avec la même adresse comme swisskebab production.ch ag: Barceli GmbH, Celtra Food Production GmbH, SK Franchising AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.02.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wynau
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.059.686-1
IDE/TVA
CHE-422.552.698
Secteur
Transformation de la viande et du poisson
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung, den Im- und Export von Fleischprodukten aller Art sowie den Getränkehandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | 09.11.2017 | 10.06.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour swisskebab production.ch ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004887427, Registre du commerce Berne, (36)
swisskebab production.ch ag, in Wynau, CHE-422.552.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Cafer, türkischer Staatsangehöriger, in Wynau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yildiz, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Kartal/Instanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004739550, Registre du commerce Berne, (36)
swisskebab production.ch ag, in Wynau, CHE-422.552.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647770).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yildiz, Hidir, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Armutalan-Marmaris (TR), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Celik, Cafer, türkischer Staatsangehöriger, in Wynau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004647770, Registre du commerce Berne, (36)
swisskebab production.ch ag, in Wynau, CHE-422.552.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554108). Gemäss Erklärung vom 20.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a&o KRESTON ortag ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.