Renseignements sur Swissevents GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Swissevents GmbH
- Swissevents GmbH avec son siège à Niederlenz est actif. Swissevents GmbH est active dans le domaine «Autres services de spectacles et d’activités récréatives».
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.10.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-100.283.040.
Direction (6)
Organe de gestion
Emanuel Egger,
Andreas Winiger,
Matthias Doswald,
Peter Zaugg,
Stephan Häggi
les plus récents personnes habilitée à signer
Emanuel Egger,
Andreas Winiger,
Matthias Doswald,
Peter Zaugg,
Stephan Häggi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.02.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Niederlenz
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.020.287-0
IDE/TVA
CHE-100.283.040
Secteur
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung von Veranstaltungen, wie Motorradtreffen, Ausstellungen, Konzerte etc., in der Schweiz; kann Massnahmen treffen, um das historische und denkmalgeschützte Zehntenhaus in Niederlenz zu unterhalten und zu erhalten, Veranstaltungen und Führungen im Zehntenhaus Niederlenz durchführen und das Verständnis der Allgemeinheit für die geschichtsträchtige Relevanz des Zehntenhauses fördern sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swissevents GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2444793, Registre du commerce Argovie, (400)
Swissevents GmbH, in Niederlenz, CHE-100.283.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7174962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, René, von Langnau im Emmental, in Regensberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Emanuel, von Grindelwald, in Muhen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doswald, Mathias, von Zug, in Erlinsbach (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Andreas, von Schongau, in Niederlenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7174962, Registre du commerce Argovie, (400)
Swissevents GmbH, in Niederlenz, CHE-100.283.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2013, Publ. 7169230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doswald, Matthias, von Zug, in Erlinsbach AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Willy, von Dürnten, in Hinwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winiger, Andreas, von Schongau, in Niederlenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hauser, Rolf, von Besenbüren, in Gebertingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumgartner, Rolf, von Glarus Süd, in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiftung Zehntenhaus Niederlenz (CHE-452.603.722), in Niederlenz, Gesellschafterin, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Strasser, René, von Langnau im Emmental, in Regensberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Häggi, Stephan, von Egliswil, in Dintikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zaugg, Peter, von Eggiwil, in Niederlenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 7169230, Registre du commerce Argovie, (400)
Swissevents GmbH, in Niederlenz, CHE-100.283.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 2, Publ. 5078254).
Statutenänderung:
05.12.2012.
Zweck neu:
Durchführung von Veranstaltungen, wie Motorradtreffen, Ausstellungen, Konzerte etc., in der Schweiz;
kann Massnahmen treffen, um das historische und denkmalgeschützte Zehntenhaus in Niederlenz zu unterhalten und zu erhalten, Veranstaltungen und Führungen im Zehntenhaus Niederlenz durchführen und das Verständnis der Allgemeinheit für die geschichtsträchtige Relevanz des Zehntenhauses fördern sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 05.12.2012 Forderungen in der Höhe von CHF 105'000.00, wofür 105 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, René, von Langnau im Emmental, in Regensberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Häggi, Stephan, von Egliswil, in Dintikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Egliswil und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zaugg, Peter, von Eggiwil, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Doswald, Matthias, von Zug, in Erlinsbach AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Seon und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Egli, Willy, von Dürnten, in Hinwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Winiger, Andreas, von Schongau, in Niederlenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hauser, Rolf, von Besenbüren, in Gebertingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumgartner, Rolf, von Glarus Süd, in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.