Renseignements sur Swiss Real Estate Capital AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Swiss Real Estate Capital AG
- Swiss Real Estate Capital AG avec son siège à Zürich est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Swiss Real Estate Capital AG est actif.
- L’entreprise a été fondée le 10.09.2008.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 03.11.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-114.492.437.
- Entreprises avec la même adresse: Annemarie Staub Stiftung, CryptoKRI GmbH, Hüffer AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.032.941-9
IDE/TVA
CHE-114.492.437
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Kaufen, Halten, Verwalten und Verkaufen von Liegenschaften sowie Beratungen aller Art im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swiss Real Estate Capital AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005596355, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Real Estate Capital AG, in Zürich, CHE-114.492.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudli, Dr. Yves, von Hauptwil-Gottshaus, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005229773, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 26297 vom 10.06.2021 Swiss Real Estate Capital AG, in Zürich, CHE-114.492.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217086).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trubrig, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005217086, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Real Estate Capital AG, in Zollikon, CHE-114.492.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160559).
Statutenänderung:
01.06.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, John, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dudli, Dr. Yves, von Hauptwil-Gottshaus, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gottshaus-Hauptwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trubrig, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.