Renseignements sur Swiss Business Protection AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Swiss Business Protection AG
- Swiss Business Protection AG à Zug est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». Swiss Business Protection AG est actif.
- La direction de l’entreprise Swiss Business Protection AG est composée de 4 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 10.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-453.193.649.
- Il y a 90 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: a SSC 360 GmbH, a Trading 360 GmbH, ABM Management AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Alexander Noll,
Monika Pirovino-Zürcher,
Thomas Winkler,
Christoph Eckert
les plus récents personnes habilitée à signer
Alexander Noll,
Monika Pirovino-Zürcher,
Thomas Winkler,
Christoph Eckert
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.07.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.043.693-2
IDE/TVA
CHE-453.193.649
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen zum integralen Schutz von Unternehmen und ihres Schlüsselwissens, ihrer Produktion, ihrer Innovation und ihrer Ideen im In- und Ausland sowie Herstellung und Vermarktung damit verbundener Produkte. Im Vordergrund steht die integrale Sicherheit für Unternehmen, Institutionen, Hochschulen und Private im Bereich der Infrastruktur, des Human Factors sowie der Information mittels Ereignisbewältigung, Schulungen, Testings sowie Konzeption; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Swiss Business Protection SA
- Swiss Business Protection Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swiss Business Protection AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006028972, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Business Protection AG, in Zug, CHE-453.193.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noll, Alexander, von Schlieren, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005815755, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Business Protection AG, in Zug, CHE-453.193.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanger, Reto, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005248797, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Business Protection AG, in Zug, CHE-453.193.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Wolfgang, von Küssnacht (SZ), in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirovino-Zürcher, Monika, von Menzingen, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckert, Christoph, von Bad Zurzach, in Aesch (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fanger, Reto, von Sarnen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Thomas, von Zell (ZH), in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.