Renseignements sur swiss-broc.ch GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de swiss-broc.ch GmbH
- swiss-broc.ch GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Belp.
- swiss-broc.ch GmbH a 2 personnes à la direction.
- Le 06.07.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-352.879.904.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.09.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Belp
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.064.665-2
IDE/TVA
CHE-352.879.904
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Brockenstube und die Unterstützung von gemeinnützigen Projekten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour swiss-broc.ch GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004929233, Registre du commerce Berne, (36)
swiss-broc.ch GmbH, in Belp, CHE-352.879.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2360791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Alfred Theodor, von Eriz, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brülhart Gyger, Suzanne, von Eriz, in Belp, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, David, von Trub, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wittwer, Katharina, von Trub, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2360791, Registre du commerce Berne, (36)
swiss-broc.ch GmbH, in Belp, CHE-352.879.904, Steinbachstrasse 47, 3123 Belp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Brockenstube und die Unterstützung von gemeinnützigen Projekten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 31.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gyger, Alfred Theodor, von Eriz, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brülhart Gyger, Suzanne, von Eriz, in Belp, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.