Renseignements sur swidro drogerie wäsmeli gmbh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de swidro drogerie wäsmeli gmbh
- swidro drogerie wäsmeli gmbh a son siège social à Luzern et est actif. Elle opère dans le domaine «Farmacia».
- La direction de l’entreprise swidro drogerie wäsmeli gmbh est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 26.10.2016.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.07.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-169.201.980.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.10.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.802.771-4
IDE/TVA
CHE-169.201.980
Secteur
Farmacia
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Drogerie und Tätigung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Patenten und anderen immateriellen Werten sowie Grundeigentum; Gewährung von Darlehen und Aufnahme von Krediten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour swidro drogerie wäsmeli gmbh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005519506, Registre du commerce Lucerne, (100)
swidro drogerie wäsmeli gmbh, in Luzern, CHE-169.201.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869078).
Domizil neu:
Abendweg 46, 6006 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1004869078, Registre du commerce Lucerne, (100)
swidro drogerie wäsmeli gmbh, in Luzern, CHE-169.201.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Hans Rudolf, von Glarus Süd, in Grabs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Andreas, von Glarus Süd, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3134983, Registre du commerce Lucerne, (100)
swidro drogerie wäsmeli gmbh, in Luzern, CHE-169.201.980, Mettenwylstrasse 2, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2016.
Zweck:
Führung einer Drogerie und Tätigung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Patenten und anderen immateriellen Werten sowie Grundeigentum;
Gewährung von Darlehen und Aufnahme von Krediten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 25.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wedro AG (CHE-106.067.641), in Grabs, Gesellschafterin, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kubli, Hans Rudolf, von Glarus Süd, in Grabs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenberger, Heinz Josua, von Buchs (SG), in Buchs (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
John, Nadine Irene, von Eiken, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.