Renseignements sur Svilup Surselva SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Svilup Surselva SA
- Svilup Surselva SA de Breil/Brigels est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 20.03.2006 et a une personne à la direction.
- Le 12.10.2015, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.830.871.
- Entreprises avec la même adresse comme Svilup Surselva SA: Bergsee Gastro GmbH, Bergsee Immobilien GmbH, Brigels Destinations Holding AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Breil/Brigels
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.009.347-8
IDE/TVA
CHE-112.830.871
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützt, berät und fördert Unternehmen, welche sich mit der Entwicklung, mit der Produktion sowie mit dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, insbesondere der Bereiche Technik, Medizin und Kosmetik beschäftigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | 24.03.2006 | 07.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Svilup Surselva SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2420165, Registre du commerce Grisons, (350)
Svilup Surselva SA, in Breil/Brigels, CHE-112.830.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 12, Publ. 5408966).
Domizil neu:
Via Tschuppina 41, 7165 Breil/Brigels [behördliche Umadressierung].
Numéro de publication: 5408966, Registre du commerce Grisons, (350)
Svilup Surselva SA, in Breil/Brigels, CH-350.3.009.347-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 10, Publ. 5284184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Mathias, von Trun, in Zignau (Trun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Walter, von Sumvitg, in Surrein (Sumvitg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friberg, Marcel, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5284184, Registre du commerce Grisons, (350)
Svilup Surselva SA, in Breil/Brigels, CH-350.3.009.347-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2006, S. 8, Publ. 3302518).
Statutenänderung:
6.07.2009.
Zweck neu:
Leitet und fördert Unternehmen und Projekte, welche sich zugunsten einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region Surselva und anderer Gebiete auswirken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.