Filiales (1)
Renseignements sur Surer Kipper Transport AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Surer Kipper Transport AG
- Surer Kipper Transport AG est une Société anonyme basée à Liestal. Surer Kipper Transport AG appartient au secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 31.01.1995.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 28.04.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.199.058.
- Il y a 90 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: A. Ahmetaj Murgenthal GmbH, mit Sitz in Liestal, A. Baran Muttenz GmbH, mit Sitz in Liestal, A. Delevic Holderbank (AG) GmbH, mit Sitz in Liestal.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Juan Manuel Romero Carril,
Timon Kaufmann,
Timo Haevel,
Fritz Surer,
Cécile Heinimann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.900.019-4
IDE/TVA
CHE-108.199.058
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme und Durchführung von Materialtransporten, speziell im Baugewerbe sowie Bauschutt-Recycling. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | 30.12.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 07.07.2014 | 29.12.2019 | |
Testor Treuhand AG | Basel | 01.04.2008 | 06.07.2014 | |
Peter Schaffner Treuhand- und Revisionsbüro | Hersberg | <2004 | 31.03.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Surer Kipper Transport AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005734700, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Surer Kipper Transport AG, in Liestal, CHE-108.199.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484178).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surer, Fritz, von Arisdorf, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arisdorf].
Numéro de publication: HR02-1005484178, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Surer Kipper Transport AG, in Liestal, CHE-108.199.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Beat Stephan, von Binningen, in Lausen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haevel, Timo, von Basel, in Itingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bubendorf];
Romero Carril, Juan Manuel, von Büsserach, in Büsserach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: spanischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005152652, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Surer Kipper Transport AG, in Liestal, CHE-108.199.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129692).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 24.02.2021 Aktiven von CHF 17'237'250.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'000'000.00 auf die "Surer UPREC AG" (CHE-343.310.433), in Muttenz.
Gegenleistung:
CHF 12'237'250.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.