Renseignements sur SUHNER Group AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SUHNER Group AG
- SUHNER Group AG a son siège social à Lupfig et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation».
- L’entreprise a été fondée en 12.12.1973 et a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- SUHNER Group AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-101.903.276.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Fürsorgefonds der SUHNER Schweiz AG, SUHNER Schweiz AG, SUHNER Triangel AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Folkert Willem Togtema,
Ronald Fehlmann,
Marcel Jonny Büchele,
Jürg Eduard Suhner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.1973
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lupfig
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.000.933-1
IDE/TVA
CHE-101.903.276
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an kommerziellen und industriellen Unternehmungen des In- und Auslandes; die Gesellschaft kann Vermögensverwaltungen tätigen, Liegenschaften erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 10.07.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 10.12.1999 | 09.07.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Suhner Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SUHNER Group AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006008945, Registre du commerce Argovie, (400)
SUHNER Group AG, in Lupfig, CHE-101.903.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005791415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ranzoni, Alessandro, von Alto Malcantone, in Lugano, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005791415, Registre du commerce Argovie, (400)
SUHNER Group AG, in Lupfig, CHE-101.903.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Togtema, Folkert Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005662393, Registre du commerce Argovie, (400)
Suhner Holding AG, in Brugg, CHE-101.903.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005485386).
Statutenänderung:
16.01.2023.
Firma neu:
SUHNER Group AG.
Sitz neu:
Lupfig.
Domizil neu:
Industriestrasse 10, 5242 Lupfig.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.