Adresse
c/o Thomas Markwalder
Belpbergstrasse 24
3115 Gerzensee
Renseignements sur Stuker-Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stuker-Immobilien AG
- Stuker-Immobilien AG a son siège social à Gerzensee, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Stuker-Immobilien AG qui a été fondée le 22.02.1940, se compose de une personne.
- Le 02.11.2015, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-100.369.693.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.1940
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gerzensee
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.012.181-8
IDE/TVA
CHE-100.369.693
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann dazu im In- und Ausland Liegenschaften erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Medical AG | Bern | 26.11.2007 | 01.11.2015 | |
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab | Toffen | <2004 | 25.11.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stuker-Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2456863, Registre du commerce Berne, (36)
Stuker-Immobilien AG, in Gerzensee, CHE-100.369.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1708849). Gemäss Erklärung vom 06.10.201 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri MAS Treuhand AG (CHE-108.014.130), in Köniz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1708849, Registre du commerce Berne, (36)
Stuker-Immobilien AG, in Muri bei Bern, CHE-100.369.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2007, S. 4, Publ. 4216250).
Statutenänderung:
05.09.2014.
Sitz neu:
Gerzensee.
Domizil neu:
c/o Thomas Markwalder, Belpbergstrasse 24, 3115 Gerzensee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann dazu im In- und Ausland Liegenschaften erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen..
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri MAS Treuhand AG (CHE-108.014.130), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Spörri AG].
Numéro de publication: 4216250, Registre du commerce Berne, (36)
Stuker-Immobilien AG, bisher in Bern, CH-035.3.012.181-8, Erwerb und Verwaltung der Besitzung Nr. 74 an der Kramgasse in Bern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 4, Publ. 4198878).
Statutenänderung:
2.11.2007, 15.11.2007.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Thomas Markwalder, Thunstrasse 160, 3074 Muri bei Bern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markwalder, Thomas, von Aarau und Obersiggenthal, in Gerzensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern];
Treuhand Spörri AG, in Köniz, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.