Renseignements sur Studio Thom Pfister AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Studio Thom Pfister AG
- Studio Thom Pfister AG à Bern est une Société anonyme du domaine «Services de publicité». Studio Thom Pfister AG est actif.
- La direction de l’entreprise Studio Thom Pfister AG qui a été fondée le 22.12.1989, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.01.2021.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Studio Thom Pfister AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.012.439-1
IDE/TVA
CHE-106.536.966
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Marketing-Kommunikation, umfassend insbesondere Branding, Digital, Werbung und Design. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Brügger Treuhand AG | Köniz | 14.11.2016 | 27.02.2020 | |
Brügger Treuhand | Köniz | 09.03.2015 | 13.11.2016 | |
T + R AG | Muri bei Bern | <2004 | 08.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ComMix AG für Kommunikation
- Com Mix AG für Kommunikation
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Studio Thom Pfister AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005064394, Registre du commerce Berne, (36)
ComMix AG für Kommunikation, in Bern, CHE-106.536.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865293).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Firma neu:
Studio Thom Pfister AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Marketing-Kommunikation, umfassend insbesondere Branding, Digital, Werbung und Design. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahr, Erich, von Niederhünigen, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossenbacher, Ursula, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Thomas Marcel, von Oberburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rytz, Ursula, von Ferenbalm, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.