Renseignements sur stowezentrum.ch ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de stowezentrum.ch ag
- stowezentrum.ch ag de Münsingen est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 23.12.1997 et a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.03.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-103.999.873.
- Il y a 33 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: BauSpektrum AG Münsingen, BauSpektrum GROUP AG Münsingen, BauSpektrum HOLDING AG Münsingen.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Gabor Schönberger,
Jasmin Sarah Stern,
Daniel Bernhard Portner,
André Zürcher,
Manfred Erich Feller
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münsingen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.017.095-3
IDE/TVA
CHE-103.999.873
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Kompetenzzentrums für die Verwaltung und Betreuung von Stockwerkeigentum. Sie erbringt insbesondere Dienstleistungen zugunsten des gemeinschaftlichen oder individuellen Eigentums auf den Gebieten der technischen Betreuung, der Buchhaltung, der IT, der Rechtsberatung, der Entwicklung sowie der Gutachtertätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
EINSPLUS Treuhand GmbH | Bern | 05.04.2016 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Accola | Bern | 02.06.2014 | 04.04.2016 | |
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | <2004 | 01.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Project Management Group PMG AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour stowezentrum.ch ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005694430, Registre du commerce Berne, (36)
stowezentrum.ch ag, in Münsingen, CHE-103.999.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Pascale, von Langnau im Emmental, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönberger, Gabor, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005644248, Registre du commerce Berne, (36)
stowezentrum.ch ag, in Münsingen, CHE-103.999.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackle, Ulrich, von Ueken, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005288592, Registre du commerce Berne, (36)
stowezentrum.ch ag, in Münsingen, CHE-103.999.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960558).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stern, Jasmin Sarah, von Gurzelen, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Leissigen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hofstetter, Pascale, von Langnau im Emmental, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.