Renseignements sur Stöckli Metall AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stöckli Metall AG
- Stöckli Metall AG a son siège social à Netstal, est actif et est active dans le domaine «Production des métaux non ferreux».
- L’entreprise a été fondée en 27.09.1996 et a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 25.10.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Stöckli Metall AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.09.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.002.647-5
IDE/TVA
CHE-108.475.867
Secteur
Production des métaux non ferreux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung, Vertrieb und Handel von und mit Metallwaren aller Art; die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind; die Gesellschaft ist ferner befugt, Grundstücke zu erwerben und zu veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schwarm & Partner Treuhand AG | Untersiggenthal | 25.10.2018 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
tbi Treuhand & Revision AG in Liquidation | Zürich | 18.08.2005 | 24.10.2018 | |
Grant Thornton AG | Zürich | <2004 | 17.08.2005 | |
KPMG AG | Zürich | <2004 | 13.06.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stöckli Metall AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004483914, Registre du commerce Glaris, (160)
Stöckli Metall AG, in Glarus, CHE-108.475.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tbi Treuhand & Revision AG (CH-020.3.023.587-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarm & Partner Treuhand AG (CHE-102.133.859), in Untersiggenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6605486, Registre du commerce Glaris, (160)
Stöckli Metall AG, in Glarus, CH-160.3.002.647-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, S. 0, Publ. 6116660).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
tbi Treuhand & Revision AG (CH-020.3.023.587-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: in Baar].
Numéro de publication: 6116660, Registre du commerce Glaris, (160)
Stöckli Metall AG, in Netstal, CH-160.3.002.647-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 8, Publ. 5787548).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beccaletto-Rüegg, Armando, von St. Gallenkappel und italienischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Mollis];
Beglinger-Wyss, Peter, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Mollis, in Mollis].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.