Renseignements sur Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil
- Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil a son siège social à Flawil, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- Il y a 16 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 22.05.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-107.267.786.
Direction (16)
les plus récents membres du conseil de fondation
Rolf Felix Claude,
Marisa Elisabeth Sutter Forster,
Dr. Thomas Mayer,
Patricia Dagmar Kunz-Fritzsche,
Ralph Hagen
les plus récents personnes habilitée à signer
Rolf Felix Claude,
Marisa Elisabeth Sutter Forster,
Thomas Bühler,
Ralph Hagen,
Ignaz Julian Mainberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.11.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Flawil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.032.160-4
IDE/TVA
CHE-107.267.786
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung des Betriebes des Wohn- und Pflegeheims Flawil und/oder andern stationären Einrichtungen, mit dem Ziel, betagten und pflegebedürftigen Menschen durch angemessene qualitative Pflege und Betreuung zu einem würdigen Lebensabend zu verhelfen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kellenberger + Partner Treuhand AG | Flawil | 16.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006037016, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil, in Flawil, CHE-107.267.786, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Elmar, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claude, Rolf, von Gächlingen, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005680338, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil, in Flawil, CHE-107.267.786, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Tägerig, in Flawil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Urs, von Bleienbach, in Flawil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005663503, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil, in Flawil, CHE-107.267.786, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätscher, Dominique, von Rüschegg, in Zuzwil SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.