Renseignements sur Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle
- Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Niederhelfenschwil.
- Il y a 8 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.02.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-110.380.472.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Werner Angst,
Peter Zuberbühler,
Thomas Kleger,
Cornelia Elisabeth Scherrer-Baumann,
Ruth Jung-Krucker
les plus récents personnes habilitée à signer
Peter Zuberbühler,
Thomas Kleger,
Cornelia Elisabeth Scherrer-Baumann,
Andrea Hilber-Lehner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.1985
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Niederhelfenschwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.024.997-7
IDE/TVA
CHE-110.380.472
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt, den künstlerischen Nachlass des Wilhelm Lehmann zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung kann künstlerische Werke des Wilhelm Lehmann, die sich im Besitze Dritter befinden, käuflich erwerben, schenkungs- oder leihweise übernehmen. Die Stiftung setzt sich für die Pflege und den Erhalt des geschützten Ortsbildes im Gebiet Kobesen/Kobesenmühle, Niederhelfenschwil, ein.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KEEL + PARTNER AG | St. Gallen | 26.01.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 16.11.2009 | 25.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Lehmann Wilhelm, Kobesenmühle
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005411560, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle, in Niederhelfenschwil, CHE-110.380.472, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Simon Ulrich, von Sirnach, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Claudia, von Zürich, in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuberbühler, Peter, von Rafz und Herisau, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Werner, von Wil (ZH), in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004907319, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle, in Niederhelfenschwil, CHE-110.380.472, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, S.0, Publ. 4366847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Markus, von Andwil SG, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer-Baumann, Cornelia Elisabeth, von Mosnang, in Niederhelfenschwil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kleger, Thomas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Niederhelfenschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jung-Krucker, Ruth, von Niederhelfenschwil, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4366847, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Wilhelm Lehmann, Kobesenmühle, in Niederhelfenschwil, CHE-110.380.472, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Rudolf, von Trub, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Verena, von Andwil SG, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer-Baumann, Cornelia Elisabeth, von Mosnang, in Niederhelfenschwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Thalmann, Simon Ulrich, von Sirnach, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG];
Kleger, Thomas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüchinger, Claudia, von Zürich, in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zobrist, Olivier, von Rupperswil, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.