Adresse
c/o V. Tobler
Bergstrasse 15
2540 Grenchen
Renseignements sur Stiftung Vogel- und Naturschutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Vogel- und Naturschutz
- Stiftung Vogel- und Naturschutz a son siège social à Grenchen et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 6 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 29.11.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-110.208.850.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Rahel Fäh,
Lorenz Heer,
Hansruedi Freudiger,
Verena Tobler-Johner,
Reto Gardi
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.10.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Grenchen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-254.7.000.769-4
IDE/TVA
CHE-110.208.850
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung der lokalen Vogelschutzorganisation in Grenchen, die zugleich Mitglied beim Vogelschutzverband des Kantons Solothurn ist, in den Bereichen des Schutzes der Vögel und ihrer Lebensräume im Rahmen eines umfassenden Umweltschutzes, der Vogelkunde und der zweckbezogenen Oeffentlichkeits- und Jugendarbeit.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Vogel- und Naturschutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615141, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Vogel- und Naturschutz, in Grenchen, CHE-110.208.850, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Hans, von Kölliken, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Lorenz, von Biel/Bienne, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Rahel, von Kaltbrunn, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004545349, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Vogel- und Naturschutz, in Grenchen, CHE-110.208.850, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605915).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Hans, von Kölliken, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1605915, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Vogel- und Naturschutz, in Grenchen, CHE-110.208.850, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6626926).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Daniela, von Malters, in Bottmingen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Rahel, von Kaltbrunn, in Solothurn, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.