Renseignements sur Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien
- Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien a son siège social à Kirchlindach, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- La direction de l’organisation Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien est composée de 9 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 01.12.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-109.662.455.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Förderverein der Klinik südhang, südhang Arbeitsintegration und Handels AG.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Prof. Dr. Undine Lang,
Patrick Jacot,
Lucienne Christen,
Markus Samuel Vögelin,
Lars Patrick Guggisberg
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefan Gerber,
Alexander Wopfner Lempen,
Markus Samuel Vögelin,
Donatus Bruno Hürzeler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.12.2001
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Kirchlindach
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.030.045-8
IDE/TVA
CHE-109.662.455
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Institution zur Behandlung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen; kann Liegenschaften erwerben, veräussern, vermieten oder mieten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 15.08.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TeamTreuhandBern AG | Münchenbuchsee | 25.07.2006 | 14.08.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005898558, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien, in Kirchlindach, CHE-109.662.455, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thahabi, Esther Muna, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005784245, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien, in Kirchlindach, CHE-109.662.455, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Jasmin, von Werthenstein, in Neuendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005411206, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung südhang Klinik für Suchttherapien, in Kirchlindach, CHE-109.662.455, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Undine Prof. Dr., österreichische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.