Renseignements sur Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte
- Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires. Le siège social se trouve à Sigriswil.
- La direction se compose de 7 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.04.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-110.323.557.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Klaus Brestowsky,
Bärbel Gertrud Elisabeth Bamberg,
Andreas Carlo Stocker,
Jonas Laager,
Chantal Viviane Helvetia Lutz
les plus récents personnes habilitée à signer
Klaus Brestowsky,
Bärbel Gertrud Elisabeth Bamberg,
Andreas Carlo Stocker,
Jonas Laager,
Chantal Viviane Helvetia Lutz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.01.1997
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sigriswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.003.796-3
IDE/TVA
CHE-110.323.557
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung hat das Bestreben, in 3655 Sigriswil, Endorf, eine Heimstätte und Werkgemeinschaft für seelisch und geistig-seelisch sowie mehrfach behinderte betreuungsbedürftige Menschen zu gründen, eine Bildungsstätte für Aus- und Weiterbildung der betreuten Behinderten und Weiterbildung für ihre Angehörigen und für Mitarbeiter und Gäste einzurichten, Therapien für Behinderte und Beratungen für sie und ihre Angehörigen durchzuführen sowie in anderer Weise sozialtherapeutisch tätig zu sein. Die Stiftung kann einen Teil ihrer Tätigkeit auch an einem anderen Ort ausführen, wie durch Errichtung einer Filiale ihrer sozialtherapeutischen Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte. Die Stiftung verfolgt ausschliesslich soziale und humanitäre Ziele und ist gemeinnützig. Die Verfolgung eines finanziellen Gewinns ist nicht beabsichtigt. Die Stiftung arbeitet auf der Grundlage der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 16.02.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU-Revisionen AG | Bern | 08.06.2015 | 15.02.2023 | |
Ernst AG Buchführung & Treuhand | Thun | 15.09.2006 | 07.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005721415, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte, in Sigriswil, CHE-110.323.557, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005679881).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brestowsky, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiamt (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005679881, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte, in Sigriswil, CHE-110.323.557, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU-Revisionen AG Thun (CHE-460.709.133), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005502540, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung St. Beatus - Sozialtherapeutische Werk- und Wohngemeinschaft und Bildungsstätte, in Sigriswil, CHE-110.323.557, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrepfer Laager, Irene, von Glarus Nord, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Liselotte, von Menzingen und Wiggiswil, in Aefligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.