À propos de stiftung sommerlad
- stiftung sommerlad est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Vaduz.
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 05.11.2014.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.05.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
Direction (6)
les plus récents membres de l'organe administratif suprême
Kerstin Appel-Huston,
Marcel Just,
Michaela Gertrudis Ilse Seger-Bonato,
Thomas Keller,
Dr. iur. Frank Oliver Zindel
les plus récents personnes habilitée à signer
Kerstin Appel-Huston,
Marcel Just,
Michaela Gertrudis Ilse Seger-Bonato,
Thomas Keller,
Dr. iur. Frank Oliver Zindel
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Vaduz
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine)
Zweck der Stiftung ist der Erhalt, die Aufarbeitung, die Dokumentation und die Archivierung des Schaffens von Architekt Ernst Sommerlad (27.10.1895 - 17.11.1977). Es soll der integrale Erhalt des gebauten Erbes von Architekt Sommerlad ermöglicht und allgemein die öffentliche Sensibilisierung für das Werk von Ernst Sommerlad gefördert werden. Angestrebt sind zudem die Organisation und Durchführung entsprechender Fach- und Lehrveranstaltungen sowie die Vergabe eines Sommerlad-Preises., Die Stiftung ist politisch und kofessionell neutral., Der Zweck der Stiftung ist ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützig i.S.v. Art. 107 Abs. 4a PGR sowie ohne Erwerbsansicht., Die Stiftung ist im Rahmen der Verwaltung des Stiftungsvermögens befugt, alle Rechtsgeschäfte abzuschliessen, welche der Verfolgung und Verwirklichung des Stiftungszweckes., Ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe wird nicht betrieben.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sommerlad Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour stiftung sommerlad
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 8333/2023, (1)
stiftung sommerlad, in Vaduz, FL-0002.488.346-0, Eingetragene Stiftung.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Appel-Huston, Kerstin, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr.iur. Frank Zindel [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Just, Marcel, StA: Schweiz, 8005 Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr.iur. Frank Zindel [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Thomas, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr.iur. Frank Zindel [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seger-Bonato, Michaela Gertrudis Ilse, StA: Deutschland, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr.iur. Frank Zindel [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zindel, Dr.iur. Frank Oliver, StA: Schweiz, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zindel, Dr. Frank Oliver].
Numéro de publication: 2436/2023, (1)
stiftung sommerlad, in Vaduz, FL-0002.488.346-0, Eingetragene Stiftung.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Gstöhl, Dr.iur. Christian Werner, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Revisionsstelle [bisher: 9492 Eschen].
Numéro de publication: 3677/2021, (1)
stiftung sommerlad, in Vaduz, FL-0002.488.346-0, Eingetragene Stiftung.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Ospelt, Dr. Fritz, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Patrik, StA: Schweiz, 9473 Gams, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Zindel, Dr. Frank Oliver, StA: Schweiz, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Just, Marcel, StA: Schweiz, 8005 Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seger-Bonato, Michaela Gertrudis Ilse, StA: Deutschland, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.