Adresse
c/o Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Kuriersektion Tokio
3003 Bern
Renseignements sur Stiftung Sakae Stünzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Sakae Stünzi
- Stiftung Sakae Stünzi avec son siège à Bern est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung Sakae Stünzi est actif.
- La direction se compose de 9 personnes. L'organisation a été fondée le 13.09.2001.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 18.07.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-109.507.501.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Ayumi Kagitani,
Dr. Katharina Elisabeth Epprecht,
Dr. Andreas Thomas Baum,
Martin Andreas Stricker,
Noboru Okabe
les plus récents personnes habilitée à signer
Ayumi Kagitani,
Dr. Katharina Elisabeth Epprecht,
Dr. Andreas Thomas Baum,
Martin Andreas Stricker,
Noboru Okabe
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.09.2001
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.029.778-6
IDE/TVA
CHE-109.507.501
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan im kulturellen, akademischen und wissenschaftlichen Bereich. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Aarau | 30.12.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wolfisberg Treuhand | Bern | 12.05.2011 | 29.12.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Sakae Stünzi
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Sakae Stünzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005797763, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sakae Stünzi, in Bern, CHE-109.507.501, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epprecht, Katharina Elisabeth Dr., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kagitani, Ayumi, japanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005341058, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sakae Stünzi, in Bern, CHE-109.507.501, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261415).
Urkundenänderung:
13.10.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numéro de publication: HR02-1005261415, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sakae Stünzi, in Bern, CHE-109.507.501, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paroz, Jean-François, von Saicourt, in Tokyo (JP), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunimatsu, Takaji, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baum, Andreas Thomas, von Muralto, in Tokyo (JP), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Charles, von Illnau-Effretikon, in Tokyo (JP), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saxer, Christoph, von Hägglingen, in Muhen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.