Adresse
c/o Thalmann Treuhand AG
Marktplatz 3
8570 Weinfelden
Renseignements sur Stiftung Sahaj Marg Spiritualität
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Sahaj Marg Spiritualität
- Stiftung Sahaj Marg Spiritualität à Weinfelden est une Fondation du domaine «Exploitation des services divers». Stiftung Sahaj Marg Spiritualität est actif.
- La direction de l’organisation Stiftung Sahaj Marg Spiritualität qui a été fondée le 04.10.2012, se compose de 12 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 26.08.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton TG sous l’IDI CHE-385.034.397.
- Exactement à cette adresse il existe 29 autres entreprises actives. Cela comprend: Aemisegger AG, Apotheke-Drogerien, Aeulihof AG, AMG Immobilien GmbH.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil de fondation
Sylvie Berti Rossi,
Reto Schlegel,
Anthony Thomas Cullen,
Francesca Ilaria Cortellaro,
Karthikeyan Rengarajan
les plus récents personnes habilitée à signer
Sylvie Berti Rossi,
Reto Schlegel,
Alberto Lafranchi,
Pierre Studer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.10.2012
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.026.544-0
IDE/TVA
CHE-385.034.397
Secteur
Exploitation des services divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der Suche nach Gott durch Verbreitung der Lehre der spirituellen Meister Shri Ram Chandraji von Fatehgarh (Lalaji) und Shri Ram Chandraji von Shahjahan-pur (Babuji), Uttar Pradesh, India, welche den Sahaj Marg, eine vom antiken Raja Yoga abstammende Methode spiritueller Übrungen, entwickelt und verfeinert haben. Die Übungen des Sahaj Marg, welche im Menschen den Glauben an das Göttliche wachsen lassen, sind unentgeltlich und stehen jedermann offen, unabhängig von Rang, Geschlecht, Hautfarbe, Weltanschauung, Glaube, Religion oder Nationalität. Die Stiftung verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Jede selbständige, auf dauernden Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit ist ausgeschlossen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 09.10.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Sahaj Marg Spiritualität
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005278401, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Sahaj Marg Spiritualität, in Weinfelden, CHE-385.034.397, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, S.0, Publ. 2022597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Jodok, von Eischoll, in Bern, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wulliemier, Ferdinand, von Cuarnens, in Corcelles-le-Jorat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleury, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Sanary-sur-Mer (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krishna, Parthasarathi Rajagopalachari, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siddaramappa Nanjegowda, Nagaraja, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vellore Pattabi Raman, Nagarajan, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mouyelo-Katoula, Michel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Alberto [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Maggia, in Gollion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lafranchi, Alberto, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berti Rossi, Sylvie Huguette, von Gambarogno, in Gollion, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Pierre [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Lausanne, in Savigny, Kassier, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Studer, Pierre, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel, Reto, von Wartau, in Moiry VD (Moiry), Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard ep. Lebrun, Claire Aurélie, französische Staatsangehörige, in Peron (FR), Mitglied des Stiftungsrates, stellvertretende Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cortellaro, Francesca Ilaria, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cullen, Anthony Thomas, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Desvigne, Alain [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], französischer Staatsangehöriger, in Valbonne (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Desvigne, Alain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Salzburg (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janse, Rudolf Diles Jacobus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Lent (NL), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rengarajan, Karthikeyan, britischer Staatsangehöriger, in Tonbridge (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Divanach Taiana, Monique Marie, von Mendrisio, in Martigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2022597, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Sahaj Marg Spiritualität, in Weinfelden, CHE-385.034.397, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rajagopalachari, Parthasarathi, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Alberto, von Maggia, in Gollion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muralto, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Vellore Pattabi Raman, Nagarajan, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1257775, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Sahaj Marg Spiritualität, in Weinfelden, CHE-385.034.397, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6882136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khanjee, Santosh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Austin (US), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macketanz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Patel, Kamlesh D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Staten Island (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jodok, von Eischoll, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siddaramappa Nanjegowda, Nagaraja, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.