Renseignements sur Stiftung Netz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Netz
- Stiftung Netz de Othmarsingen est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- La direction se compose de 10 personnes. L'organisation a été fondée le 21.10.2009.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 14.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-115.150.442.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Raphael Gloor,
Ulrich Kleiner,
Corina Voisard-Horisberger,
Carsten Simon,
Katharina Zweidler
les plus récents personnes habilitée à signer
Raphael Gloor,
Ulrich Kleiner,
Corina Voisard-Horisberger,
Carsten Simon,
Katharina Zweidler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.10.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Othmarsingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.7.032.149-3
IDE/TVA
CHE-115.150.442
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt heilpädagogische Früherziehung als frühe Bildung von Kindern, die im Rahmen ihrer jetzigen Lebenssituation in ihrer Entwicklung bezüglich Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten verzögert, gefährdet oder behindert sind bzw. werden und als hilfreiche Begleitung ihrer Familien und des weiteren sozialen Umfeldes. Abklärung und frühe Bildungsangebote in verschiedenen Entwicklungsbereichen der Kinder, sowie Beratung sind zentrale Funktionen der Stiftung. Sie schafft unterschiedliche angemessene Unterstützungsangebote, die dazu beitragen, den Kindern und ihren Familien förderliche Bedingungen zu ermöglichen und kann sämtliche Aktivitäten entwickeln, die dem Stiftungszweck direkt oder indirekt dienlich sein mögen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 27.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Netz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006031680, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Netz, in Othmarsingen, CHE-115.150.442, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lind, Barbara, von Obersiggenthal, in Hausen (AG), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Ulrich, genannt Ueli, von Egliswil, in Niederlenz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gloor, Raphael, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005918901, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Netz, in Othmarsingen, CHE-115.150.442, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2023, Publ. 1005819361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voisard-Horisberger, Corina, von Auswil, in Buchs (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005819361, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Netz, in Othmarsingen, CHE-115.150.442, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Danièle, von Horw, in Mägenwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.