Adresse
c/o A. Merazzi
Nelkenstrasse 41
2502 Biel/Bienne
Renseignements sur Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen
- Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen a son siège social à Biel/Bienne, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 17.11.2023.
- L’organisation Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen est inscrite sous l’IDI CHE-110.302.911.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.1991
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.003.744-4
IDE/TVA
CHE-110.302.911
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zur Verfügung stellen von preiswerten Wohnraum oder Gewährung von Mietzinsbeiträge an finanzielle bedürftigen Menschen im Kanton Bern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Bern | 01.02.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. | Biel/Bienne | 10.10.2008 | 10.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Merazzi-Suminaka pour l'habitat
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005887371, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen, in Biel/Bienne, CHE-110.302.911, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666704). [gestrichen: Die Eintragungen erfolgen von Amtes wegen gestützt auf die Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht vom 20. Juni 2022.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Sachwalter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Christoph, von Villmergen, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005666704, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen, in Biel/Bienne, CHE-110.302.911, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005550258, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Merazzi-Suminaka für das Wohnen, in Biel/Bienne, CHE-110.302.911, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097837). Die Eintragungen erfolgen von Amtes wegen gestützt auf die Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht vom 20. Juni 2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merazzi, Aldo Angelo, von Dozwil und Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Sachwalter.