Renseignements sur Stiftung Maximilian Bircher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Maximilian Bircher
- Stiftung Maximilian Bircher avec son siège à Braunwald est une Fondation du domaine «Recherche et développement». Stiftung Maximilian Bircher est actif.
- La direction de l’organisation Stiftung Maximilian Bircher est composée de 4 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 23.06.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GL est le suivant: CHE-462.493.145.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. med. Andres Armin Bircher,
Anne-Cécile Maria Bircher,
Pascal Christian Bircher
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.04.2011
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Glarus Süd
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.7.005.210-1
IDE/TVA
CHE-462.493.145
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Forschung, Entwicklung, Lehre, Ausbildung und Ausübung einer wissenschaftlich fundierten Naturheilkunde und Ordnungstherapie nach den Prinzipien von Dr.med. Maximilian Bircher-Benner (Ordnungstherapie) und definiert im medizinischen Konzept von Herrn Dr.med. Andres Bircher vom 6. Juni 1997. Die Stiftung kann alles unternehmen, um die Resultate ihrer Forschung bekannt zu machen, sie herauszugeben und zu verbreiten. Sie kann jegliches Mittel einsetzen, das dazu geeignet ist, um auf natürliche Weise die Lebensbedingungen des Menschen, seine Lebensordnung und Lebensweise, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden im Sinne des Stiftungszwecks zu verbessern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
INTERFUNDUS Treuhand- und Verwaltungs-AG in Liquidation | Glarus | 17.05.2016 | 18.09.2018 | |
UMBERG TREUHAND AG | Glarus | 21.04.2011 | 16.05.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Maximilian Bircher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005502708, Registre du commerce Glaris
Stiftung Maximilian Bircher, in Glarus Süd, CHE-462.493.145, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458397).
Aufsichtsbehörde neu:
Handelsregister des Kantons Glarus, in Glarus.
Numéro de publication: HR02-1004458397, Registre du commerce Glaris, (160)
Stiftung Maximilian Bircher, in Glarus Süd, CHE-462.493.145, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833763). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 14.08.2018 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
INTERFUNDUS Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-101.446.184), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2833763, Registre du commerce Glaris, (160)
Stiftung Maximilian Bircher, in Glarus Süd, CHE-462.493.145, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
INTERFUNDUS Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-101.446.184), in Glarus, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.