Renseignements sur Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob
- Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob a son siège social à Bern et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des bibliothèques et musées».
- L’organisation a été fondée le 02.12.1999.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 27.11.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-110.410.311.
- À la même adresse comme Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: EDAB-Invest AG, EDAB-Management AG, L&L Invest AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christian Herren,
Brigitte Edith Jakob,
Rosmarie Horn,
Lisely Schüpbach,
Prof. Dr. Bernhard Furrer
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Clemens Neff,
Rosmarie Horn,
Lisely Schüpbach,
Prof. Dr. Bernhard Furrer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.12.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.7.014.527-8
IDE/TVA
CHE-110.410.311
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erhaltung und Erweiterung des Kerns der Sammlung Teo Jakob. Kann die Sammlung oder Teile davon regelmässig öffentlich zugänglich machen. Kann auch einzelne Objekte auf Zeit als Leihgabe zur Verfügung stellen. Kann Grundstücke erwerben, weiterveräussern oder belasten. Weiteres vgl. Stiftungsurkunde.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 20.10.2017 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 19.11.2014 | 19.10.2017 | |
BDO AG | Bern | 02.09.2008 | 18.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Kunstsammlung Jakob Teo
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005033193, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob, in Bern, CHE-110.410.311, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Heinz, von Wald (BE), in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Rosmarie, von Sigriswil, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Bernhard, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schüpbach, Lisely, von Oberdiessbach, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bleiken bei Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herren, Christian, von Neuenegg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3822095, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob, in Bern, CHE-110.410.311, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeggli, Rudolf, von Winterthur, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Heinz, von Wald (BE), in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bernhard Furrer oder Rudolf Jaeggli];
Jakob, Brigitte, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3354925, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob, in Bern, CHE-110.410.311, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1830749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallmann, Kurt, von Zürich, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bernhard Furrer oder Rudolf Jaeggli.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Thomas, von Appenzell, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.