Adresse
c/o Samariter Schweiz
Martin-Disteli-Strasse 27
4600 Olten
Renseignements sur Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz
- Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz a son siège social à Olten et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz a été fondée le 01.01.1921.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-111.709.793.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Juri Künzler,
Theresia Imgrüth Nachbur,
Laurent Audergon,
Ingrid Oehen,
Rolf Imhof
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Keller,
Philipp Moor,
Theresia Imgrüth Nachbur,
lic. oec. publ. Barbara Agatha Rüttimann,
Ingrid Oehen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1921
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.7.000.056-6
IDE/TVA
CHE-111.709.793
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung des Vereins Samariter Schweiz und der ihm angehörenden Kantonalverbände, von diesen anerkannten Regionalverbände und Samaritervereine in der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäss Leitbild und Statuten von Samariter Schweiz sowie beschlossenen Strategien und Jahreszielen, die Unterstützung von Mitgliedern der Samaritervereine von Samariter Schweiz und deren Angehöriger im Fall unverschuldeter Notlagen, insbesondere infolge von Unfällen oder Krankheiten, die sie infolge der Ausübung einer Samaritertätigkeit erleiden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
apo treuhand ag | Ittigen | 21.11.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Karlen Treuhand AG | Ittigen | 26.11.2021 | 20.11.2023 | |
BDO AG | Aarau | 03.11.2009 | 25.11.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Henry Dunant des Schweizerischen Samariterbundes
- Arbeit
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006080739, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz, in Olten, CHE-111.709.793, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006012155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Thomas, von Endingen, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006012155, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz, in Olten, CHE-111.709.793, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuoni, Benjamin, von Maienfeld, in Oberbuchsiten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Philipp, von Vordemwald, in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005889922, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Henry Dunant der Samariter Schweiz, in Olten, CHE-111.709.793, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
apo treuhand ag (CHE-114.063.102), in Ittigen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.