Renseignements sur Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss
- Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss a son siège social à Lyss et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation delles ecoles primaires».
- Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss a été fondée le 18.10.1995.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 19.06.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Armin Joseph Schmidt,
Manuela Kleeb,
Ralph Bernd Nowak,
Ladina Sybille Manser,
Ursula Schwab-Maurer
les plus récents personnes habilitée à signer
Armin Joseph Schmidt,
Manuela Kleeb,
Ralph Bernd Nowak,
Irene Edith Weber,
Matthias Maurer Krebs
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.10.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.005.775-1
IDE/TVA
CHE-109.635.613
Secteur
Exploitation delles ecoles primaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Einrichtung und den Betrieb einer Schule für geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Die Stiftung kann weitere Institutionen für geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche errichten, betreiben oder sich an solchen beteiligen. Die Stiftung ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und ist politisch und konfessionell neutral. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im Kanton Bern tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 16.05.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
R + H Treuhand AG Lyss | Lyss | 16.12.2008 | 15.05.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006060838, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss, in Lyss, CHE-109.635.613, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877376).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Armin Joseph, von Ernen, in Jegenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005877376, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss, in Lyss, CHE-109.635.613, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Kathrin, von Oberentfelden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Daum, Rolf Christian, von Täuffelen, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleeb, Manuela, von Eriswil, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nowak, Ralph, von Münchenbuchsee, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Renato, von Oberbipp, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwab-Maurer, Ursula, von Kallnach, in Walperswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maurer Krebs, Matthias, von Walperswil, in Trimstein (Münsingen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Irene Edith, von Oberlunkhofen, in Dotzigen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005611726, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Heilpädagogische Schule Lyss, in Lyss, CHE-109.635.613, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005408922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trick Hochstrasser, Diana Beatrice, von Hägglingen und Basel, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Ladina Sybille, von Bern, in Nidau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.