Renseignements sur Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität
- Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität avec son siège à Langenthal est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität est actif.
- La direction de l’organisation Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität qui a été fondée le 10.02.1992, se compose de 7 personnes.
- Le 16.01.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-110.386.919.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Maria Drechsler,
Marianne Streiff-Feller,
Nathan Flavio Keiser,
Richard Hebeisen,
Dr. René Hefti
les plus récents personnes habilitée à signer
Maria Drechsler,
Marianne Streiff-Feller,
Nathan Flavio Keiser,
Richard Hebeisen,
Dr. René Hefti
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.02.1992
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Langenthal
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.7.008.275-4
IDE/TVA
CHE-110.386.919
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt in gemeinnütziger Weise die Förderung wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet von Gesundheit, Religiosität und Spiritualität (Spiritual Care) und andererseits die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Fachpersonen aus den Fachgebieten Medizin, Pflege, Psychologie und Psychotherapie, Sozialarbeit und Seelsorge (Theologie). Zu diesem Zweck betreibt die Stiftung das Forschungsinstitut für Spiritualität und Gesundheit (FISG) und richtet Beiträge an Forschungsarbeiten aus. Der Stiftungsrat kann einen wissenschaftlichen Beirat einsetzen. Die Stiftung verfolgt weder wirtschaftliche Ziele, noch erstrebt sie materielle Gewinne.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 30.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung für Religionspsychologie und Religionspsychopathologie SRP
- Stiftung für Religionspsychologie und Religionspsychopathologie
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005935119, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität, in Langenthal, CHE-110.386.919, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906044).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI).
Numéro de publication: HR02-1005906044, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität, in Langenthal, CHE-110.386.919, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grylka, Werner, von Spreitenbach, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Albrecht Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Nathan, von Grosswangen, in Bottenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drechsler, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oensingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005042940, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Gesundheit, Religiosität und Spiritualität, in Langenthal, CHE-110.386.919, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert, Manuela, von Eschenbach (SG), in Monteggio, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, René Dr., von Glarus, in Langenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grylka, Werner, von Spreitenbach, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarwangen];
Hebeisen, Richard, von Eggiwil, in Urmein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.