Adresse
c/o Spital Nidwalden AG
Ennetmooserstrasse 19
6370 Stans
Renseignements sur Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten
- Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten a son siège social à Stans et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée le 18.09.2017.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 27.09.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce NW est le suivant: CHE-419.200.916.
- Entreprises avec la même adresse: Herz- und Präventionszentrum Nidwalden AG, Psychiatrie-Team Stans GmbH, Spital Nidwalden AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Stefan Fischli,
Christian Alois Schüpfer,
Prof. Dr. Dr. Walter Alfred Wuillemin
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefan Fischli,
Christian Alois Schüpfer,
Prof. Dr. Dr. Walter Alfred Wuillemin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.09.2017
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Stans
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.7.476.589-7
IDE/TVA
CHE-419.200.916
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt Projekte und Massnahmen zu unterstützen, welche die Weiterbildung und damit die Qualität von Ärzten im Schwerpunktbereich der Allgemeinen/Inneren Medizin nachhaltig fördert und verbessert. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | 27.09.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Spissenegg AG | Horw | 21.09.2017 | 26.09.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005846671, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten, in Stans, CHE-419.200.916, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388862).
Domizil neu:
c/o Spital Nidwalden AG, Ennetmooserstrasse 19, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Kuno, von Horw, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Christophorus, genannt Christoph, von Ferden, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoblauch, Christoph, von Winterthur, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG (CHE-108.627.781), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Stefan, von Glarus Süd, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005388862, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten, in Stans, CHE-419.200.916, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890593).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG (CHE-108.627.781), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Küssnacht (SZ)].
Numéro de publication: 3890593, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung für die Weiterbildung Zentralschweizer Internisten, in Stans, CHE-419.200.916, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764733).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.