Adresse
c/o Universität Bern, Info Flora
Altenbergrain 21
3013 Bern
Renseignements sur Stiftung Dr.h.c. Erich Nelson
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Dr.h.c. Erich Nelson
- Stiftung Dr.h.c. Erich Nelson a son siège social à Bern et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung Dr.h.c. Erich Nelson a été fondée le 07.02.1989.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 28.03.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-102.018.069.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Willy Tinner,
Dr. Philip James William Cribb,
Monika Lüthi,
Lucienne Claudine De Witte,
Christine Föhr
les plus récents personnes habilitée à signer
Lucienne Claudine De Witte,
Christophe Nathanaël Bornand,
Steffen Boch
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.1989
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.016.891-8
IDE/TVA
CHE-102.018.069
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der Bewahrung und Bearbeitung des künstlerisch-wissenschaftlichen Werks von Dr. h.c. Erich Nelson.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sidus Treuhand AG | Lyss | 17.02.2012 | 17.04.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Dr. h.c. Erich Nelson
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Dr.h.c. Erich Nelson
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005996741, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Dr. h.c. Erich Nelson, in Bern, CHE-102.018.069, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Monika, von Rüderswil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Lüthi Zingg, Monika, von Neuchâtel].
Numéro de publication: HR02-1005676292, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Dr. h.c. Erich Nelson, in Bern, CHE-102.018.069, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Rudolf, von Glarus, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boch, Steffen, von Münsingen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH].
Numéro de publication: HR02-1004988937, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Dr. h.c. Erich Nelson, in Bern, CHE-102.018.069, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613536).
Domizil neu:
c/o Universität Bern, Info Flora, Altenbergrain 21, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Thomas Franziskus, von Zürich, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boch, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
de Witte, Lucienne Claudine, von Attinghausen, in Oberwil BL, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Föhr, Christine, von Eriswil, in Fraubrunnen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bern, Mitglied + Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cribb, Phillip James William, britischer Staatsangehöriger, in Middlesex (UK) (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jenny, Rudolf, von Glarus, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi Zingg, Monika, von Neuchâtel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Neuenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tinner, Willy, von Sennwald, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.