Adresse
c/o Herbert Geiser
Buechwaldstrasse 66
3627 Heimberg
Renseignements sur Stiftung CONTACTIONS
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung CONTACTIONS
- Stiftung CONTACTIONS a son siège social à Heimberg, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung CONTACTIONS a été fondée le 23.01.1982.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 03.09.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.327.100.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Roland Donzé,
Peter Grunder,
Andreas Rapp,
Andreas Gafner-Sollberger,
Herbert Geiser
les plus récents personnes habilitée à signer
Roland Donzé,
Peter Grunder,
Andreas Rapp,
Andreas Gafner-Sollberger,
Herbert Geiser
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.01.1982
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Heimberg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.004.331-5
IDE/TVA
CHE-109.327.100
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung von Tätigkeiten und Projekten, die zur Verbesserung der Lebensumstände von bedürftigen und benachteiligten Menschen, insbesondere von Kindern, in Entwicklungsländern führen. Hierzu leistet die Stiftung finanzielle Hilfe und fördert die Verbreitung von christlichen Werten. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 15.11.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung 'CONTACTIONS'
- Stiftung "Pro Abbeville"
- Stiftung Pro Abbeville
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung CONTACTIONS
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120228, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung CONTACTIONS, in Heimberg, CHE-109.327.100, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2024, Publ. 1005939857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kertscher, Murielle, von Ins, in Yvonand, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005939857, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung CONTACTIONS, in Heimberg, CHE-109.327.100, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Küssaberg/Rheinheim (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donzé, Roland, von Luzern, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005671633, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung CONTACTIONS, in Heimberg, CHE-109.327.100, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Peter, von Vechigen, in Radelfingen b. Aarberg (Radelfingen), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.