Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich
Renseignements sur Stiftung 36, Zürich
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.04.1966
Radiation du registre du commerce
08.09.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.904.620-5
IDE/TVA
CHE-110.325.473
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fürsorge für die leitenden Angestellten der Firma "Bank Julius Bär & Co AG", in Zürich, sowie ihre Angehörigen und Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Erwerbsunfähigkeit und Tod. Die Stiftung kann auch für die Finanzierung der Vorsorgeleistungen anderer Personalvorsorgestiftungen der vorgenannten Firma, die sie zugunsten ihrer Arbeitnehmer errichtet hat, herangezogen werden.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 18.03.2008 | 07.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung 36, Zürich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5236182, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung 36, Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.620-5, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 20, Publ. 4391206). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.01.2009 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 4391206, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung 36, Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.620-5, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 29, Publ. 3876244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Charles W., von Schangnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollert, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enkelmann, Dieter, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Andreas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3876244, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung 36, Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.620-5, Fürsorge, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 22, Publ. 2770164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knabenhans, Walter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Charles W., von Schangnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg];
Vollert, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Hermann, von Zürich, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wahli-Zahno, Helena, von Bolligen und Tafers, in Freienstein-Teufen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.