Adresse
Dorfstrasse 161, Parkhotel Schoenegg
3818 Grindelwald
Renseignements sur Stettler Hotel + Restaurant AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stettler Hotel + Restaurant AG
- Stettler Hotel + Restaurant AG est active dans le secteur «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Grindelwald.
- La direction de l’entreprise Stettler Hotel + Restaurant AG est composée de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.09.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Stettler Hotel + Restaurant AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sven Stettler,
Anja Christine Stettler-Köhler,
Hugo Max Schmid,
Urs Bacher,
Thomas Stettler
les plus récents personnes habilitée à signer
Sven Stettler,
Anja Christine Stettler-Köhler,
Thomas Stettler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.07.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grindelwald
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.001.116-7
IDE/TVA
CHE-101.509.666
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung oder Vermietung von Hotel-, Restaurant- und Geschäftsbetrieben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 05.10.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Scheller & Partner AG | Interlaken | 29.06.2012 | 04.10.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stettler Hotel + Restaurant AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005839824, Registre du commerce Berne, (36)
Stettler Hotel + Restaurant AG, in Grindelwald, CHE-101.509.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Heinz, von Eggiwil, in Grindelwald, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Sven, von Eggiwil, in Gurzelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004996385, Registre du commerce Berne, (36)
Stettler Hotel + Restaurant AG, in Grindelwald, CHE-101.509.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Köhler, Anja Christine, von Eggiwil, in Gunten (Sigriswil), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Heinz, von Eggiwil, in Grindelwald, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Thomas, von Eggiwil, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bacher, Urs Kurt, von Fahrni, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004470192, Registre du commerce Berne, (36)
Stettler Hotel + Restaurant AG, in Grindelwald, CHE-101.509.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980695).
Domizil neu:
Parkhotel Schoenegg, Dorfstrasse 161, 3818 Grindelwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CHE-105.798.216), in Meiringen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.