Adresse
c/o Jacob Stettler
Stationsweg 17
8806 Bäch SZ
Renseignements sur Stettler Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stettler Holding SA
- Stettler Holding SA a son siège social à Bäch SZ, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 07.12.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-103.508.413.
- Entreprises avec la même adresse comme Stettler Holding SA: Akilor AG, Creative Seeds GmbH, Dastider AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jérôme Stettler,
Laure Stettler-Vaucher,
Jacob Stettler,
Christophe Stettler
les plus récents personnes habilitée à signer
Jérôme Stettler,
Laure Stettler-Vaucher,
Jacob Stettler,
Christophe Stettler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Freienbach
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.167.170-4
IDE/TVA
CHE-103.508.413
CHE-116.306.853 TVA
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Finanzierung und Beteiligung an allen Immobilien-, Mobilien-, Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen mit Ausnahme aller Transaktionen, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BeweG) verboten sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FICOGERE ROMANDIE SA | Fribourg | 12.02.2009 | 27.04.2015 | |
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | <2004 | 11.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stettler Holding SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005040779, Registre du commerce Fribourg, (217)
Stettler Holding SA, à Fribourg, CHE-103.508.413 (FOSC du 28.04.2015, p. 0/2121591). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Freienbach.
Numéro de publication: HR02-1005040615, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stettler Holding SA, bisher in Fribourg, CHE-103.508.413, Aktiengesellschaft (vom 28.04.2015).
Statutenänderung:
08.10.2020.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Jacob Stettler, Stationsweg 17, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Finanzierung und Beteiligung an allen Immobilien-, Mobilien-, Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen mit Ausnahme aller Transaktionen, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BeweG) verboten sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft sind schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zu richten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Laure, von Eggiwil, in Jorat-Mézières, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Jérôme, von Eggiwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2121591, Registre du commerce Fribourg, (217)
Stettler Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.508.413 (FOSC du 17.03.2014, p. 0/1400775).
Nouvelle raison sociale:
Stettler Holding SA. Division et transformation de 250 actions nominatives et liées selon les statuts de CHF 1'000, en 2'500 actions nominatives et liées selon les statuts de CHF 100, à droit de vote privilégié.
Capital-actions actuel:
CHF 750'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives et 2'500 actions de CHF 100, nominatives, à droit de vote privilégié, toutes liées selon les statuts. Statuts modifiés le 16.04.2015. Stettler Jacques, administrateur, se nomme précisément Stettler Jacob et est maintenant domicilié à Freienbach. FICOGERE ROMANDIE SA Comptabilité-Révision-Fiscalité (CH-550-0166753-1) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 16.04.2015, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.